Родился: 14.12.1971 в пос. Узяк, Сабинский район район, Татарская АССР
Образование:
1999 год - Казанская государственная сельскохозяйственная академия (механизация сельского хозяйства, инженер - механик)
Работа в прошлом:
01.07.1989 - 14.05.1990 Слесарь, Производственное хозяйство им. Ленина, Сабинский район
17.05.1990 - 26.06.1992 Военная служба
03.08.1992 - 07.12.1993 Шофер, Опытно-производственное хозяйство им. Ленина, Сабинский район
07.12.1993 - 08.04.1996 Инженер технолог, Опытно-производственное хозяйство им. Ленина, Сабинский район
08.04.1996 - 30.01.1999 Инженер по сельскохозяйственным машинам, Опытно-производственное хозяйство им. Ленина, Сабинский район
30.01.1999 - 17.02.2003 Главный инженер, Опытно-производственное хозяйство им. Ленина, Сабинский район
17.02.2003 - 12.11.2003 Начальник отдела механизации, УСХиП Тюлячинского района, Тюлячинский район
12.11.2003 - 26.10.2005 Директор, Опытно-производственное хозяйство, Тюлячинский район
20.03.2006 - 05.09.2006 Директор по механизации, ОАО "Птицефабрика Казанская", Зеленодольский район
06.09.2006 - 22.11.2006 Заместитель директора, ОАО "Холдинговая компания "Ак барс", г. Казань
23.11.2006 - 16.12.2014 Директор, ООО "Ак Барс Агрыз", г. Агрыз
11.03.2015 - 30.06.2015 Генеральный директор, ООО "Агрофирма Семиречье", Лаишевский район
28.11.2016 - 18.07.2018 Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Елабужского муниципального района РТ, г. Елабуга
22.12.2020 - 25.03.2022 Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан
04.04.2022 - 01.07.2023 Заместитель руководителя, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
15.12.2023 - н.в. Руководитель Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан
Женат, трое детей